Informazioni su Elmar Meile
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Elmar Meile
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7118878, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Kempter Meile AG, Engineering Leitsysteme, in Wil SG, CH-320.3.025.712-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 09.11.2009, S. 13, Publ. 5332748).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meile, Elmar, von Mosnang, in Bronschhofen (Wil (SG)), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bronschhofen]. [Behördliche Umbenennung].
Numero di pubblicazione: 4284494, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Fischer Meile Engineering AG, in Wil SG, CH-320.3.025.712-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2006, S. 10, Publ. 3411840).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Armin, von Hottwil, in Rombach (Küttigen), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meile, Elmar, von Mosnang, in Bronschhofen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Fischer Meile Engineering AG, bisher in Bronschhofen, Ausführung von Engineering-Aufträgen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 18.02.2000, S. 1136).
Statutenänderung:
8.05.2002.
Sitz neu:
Wil SG.
Domizil neu:
Churfirstenstrasse 54, 9500 Wil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Armin, von Hottwil, in Bronschhofen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ipsach];
Meile, Elmar, von Mosnang, in Bronschhofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wil SG].