Informazioni su Peter Meierhofer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Meierhofer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3970801, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
B&K Messtechnik GmbH, in Bülach, CHE-105.339.400, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2008, Publ. 4478564).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meierhofer, Peter, von Weiach, in Bülach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meierhofer, Harald, von Weiach, in Niederhasli, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00].
Numero di pubblicazione: 2631280, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ConverTrade GmbH, in Rümlang, CH-020.4.024.048-5, Handel mit Investitionsgütern für Papier verarbeitende Industrie, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2001, S. 7561).
Firma neu:
ConverTrade GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.12.2004 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meierhofer, Peter, von Weiach, in Bülach, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
Meierhofer, Harald, von Weiach, in Niederhasli, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2558756, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Enercon (Europa) GmbH, bisher in Rümlang, CH-020.4.024.452-9, Entwicklung von Ausrüstungen an Maschinen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2002, S. 23, Publ. 295016).
Statutenänderung:
9.11.2004.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Tobias Somary, CMS von Erlach, Klainguti Stettler Wille, Dreikönigstrasse 7, 8002 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meierhofer, Peter, von Weiach, in Bülach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Nimmer, Donald, Bürger der USA, in Colgate (WI/USA), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 16'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enercon Industries Corp., in Menomonee Falls (WI/USA), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--;
Somary, Tobias, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Gubser Treuhand + Co, in Zürich, Revisionsstelle.