Informazioni su Marc Felix Meier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Marc Felix Meier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1004914014, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Edenwill GmbH, in Sirnach, CHE-223.426.606, Breitestrasse 14, 8370 Sirnach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.06.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Immobilienbereich insbesondere den Kauf, den Verkauf, die Vermittlung, Vermietung und Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 09.06.2020 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Meier, Marc, von Schöfflisdorf, in Sirnach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 4058869, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Akkordantes GmbH, bisher in Uzwil, CHE-115.201.542, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2009, Publ. 5349178).
Statutenänderung:
01.02.2018.
Sitz neu:
Sirnach.
Domizil neu:
Fabrikstrasse 11b, 8370 Sirnach.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung allgemeiner Bauarbeiten und den Handel mit Waren im Bereich Hoch- und Tiefbau. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Felix, von Schöfflisdorf, in Niederuzwil (Uzwil), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Marc, von Schöfflisdorf, in Sirnach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: in Wil SG 2 (Wil (SG)), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ].
Numero di pubblicazione: 3361303, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Meier baut GmbH, in Sirnach, CHE-327.947.460, Fabrikstrasse 11b, 8370 Sirnach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.02.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung allgemeiner GU-Arbeiten im Bereich Hoch- und Tiefbau sowie das Handeln mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 15.02.2017 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Meier, Marc Felix, von Schöfflisdorf, in Sirnach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.