Informazioni su Heinrich gen. Heiner Meier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Heinrich gen. Heiner Meier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005408983, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
toolsuisse AG, in Luzern, CHE-112.170.023, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2014, S.0, Publ. 1743815).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwegler, Martin, von Menznau und Willisau, in Menznau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Heinrich genannt Heiner, von Regensdorf, in Niederhasli, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
sigura treuhand GmbH (CHE-112.027.288), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Triscari, Davide, von Luzern, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: italienischer Staatsangehöriger, in Luzern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fischer, Maria Anna, genannt Marianne, von Luzern, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Raphael, von Malters, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lufida Revisions AG (CHE-107.870.600), in Luzern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 7098820, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Meier Immobilien- und Verwaltungs-AG, in Neerach, CH-020.3.917.326-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2010, S. 28, Publ. 5523228).
Firma neu:
Meier Immobilien- und Verwaltungs-AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.02.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Erwin, von Regensdorf, in Neerach, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Heinrich, von Regensdorf, in Niederhasli, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Rudolf, von Regensdorf, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5523228, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Meier Immobilien- und Verwaltungs-AG, in Neerach, CH-020.3.917.326-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2005, S. 22, Publ. 2856644).
Domizil neu:
Hohfuristrasse 12, 8173 Neerach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Heinrich, von Regensdorf, in Niederglatt, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Erwin, von Regensdorf, in Neerach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Heinrich, von Regensdorf, in Niederhasli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Rudolf, von Regensdorf, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Abtwil];
EMAS Management & Auditing AG (CH-170.3.018.482-4), in Unterägeri, Revisionsstelle [bisher:EMAS Management & Auditing AG, in Hünenberg].