Informazioni su Christian Meichsner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christian Meichsner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005022170, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
rocklog GmbH, bisher in Zug, CHE-234.960.287, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2018, Publ. 1004460169).
Statutenänderung:
05.11.2020.
Sitz neu:
Meggen.
Domizil neu:
Bodenweid 7, 6045 Meggen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Unternehmensberatung, Schulungen, Coaching und Interim-Management, insbesondere in den Bereichen Intralogistik und Systeme. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Richard Paul, von Zug, in Zug, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meichsner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 3775173, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
rocklog GmbH, in Zug, CHE-234.960.287, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2016, Publ. 2805353).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Richard Paul, von Zug, in Zug, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Meichsner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 2805353, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
rocklog GmbH, in Zug, CHE-234.960.287, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2013, Publ. 910843).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Richard Paul, von Zug, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Meichsner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00.