Informazioni su Fitim Mehmeti
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fitim Mehmeti
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006058158, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Timly Software AG, in Zürich, CHE-218.402.994, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2023, Publ. 1005883937).
Statutenänderung:
06.06.2024.
Aktienkapital neu:
CHF 135'615.91 [bisher: CHF 125'531.91].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 135'615.91 [bisher: CHF 125'531.91].
Aktien neu:
13'561'591 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 12'553'191 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Bei der Kapitalerhöhung vom 06.06.2024 werden Forderungen von CHF 954'998.80 verrechnet, wofür 802'520 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mehmeti, Fitim, deutscher Staatsangehöriger, in Tägerwilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Menzingen];
Baumann, Eva, von Basel, in Jonen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: HR02-1005507725, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
MyTrade24 GmbH, bisher in Ottenbach, CHE-284.132.186, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 16.04.2019, Publ. 1004611258).
Statutenänderung:
28.04.2022.
Sitz neu:
Schafisheim.
Domizil neu:
Kappenweg 6, 5503 Schafisheim.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Sacha Michel, von Zürich, in Ottenbach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Maier, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Lauchringen (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Mehmeti, Fitim, deutscher Staatsangehöriger, in Menzingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giger, Marcel, von Gontenschwil, in Schafisheim, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 390 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Giger, Angela Josefina, von Gontenschwil, in Schafisheim, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1004874870, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Timly Software AG, in Zürich, CHE-218.402.994, Talstrasse 58, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
03.04.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Software sowie die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen General Management und Informationstechnologie. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 03.04.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 03.04.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Baumann, Philipp Thomas, von Basel, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mehmeti, Fitim, deutscher Staatsangehöriger, in Menzingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.