Informazioni su Cornelia Mechler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Cornelia Mechler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005902024, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Rotpunktverlag AG, in Zürich, CHE-108.637.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 05.11.2021, Publ. 1005327379).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mechler, Cornelia, deutsche Staatsangehörige, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Riklin, Adrian, von Gommiswald, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Geissbühler, Marco, von Lauperswil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barandun, Anina, von Domleschg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muela Gendre, Karen Christine, von Fribourg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petter, Stefan Michael, von Hauptwil-Gottshaus, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidt, Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Oberägeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005898378, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ProLitteris, Schweizerische Genossenschaft für Urheberrechte an Literatur und Kunst, in Zürich, CHE-108.028.505, Genossenschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2023, Publ. 1005883902).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister Fetz, Nicole, von Rhäzüns und Waldkirch, in Zug, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mechler, Cornelia, deutsche Staatsangehörige, in Frauenfeld, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004825845, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Rotpunktverlag AG, in Zürich, CHE-108.637.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2018, Publ. 1004492034).
Statutenänderung:
23.10.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.10.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.05.1017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henzmann, Judith Pia, von Rohr SO, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sax, Marianne, von Güttingen, in Frauenfeld, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Fritsch, Stefan, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mechler, Cornelia, deutsche Staatsangehörige, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roseau, Camille, von Mels, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.