Informazioni su Anna Miroslawa Mustafi
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Anna Miroslawa Mustafi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006043634, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Jelofina Suisse GmbH, in Ebikon, CHE-417.745.145, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2022, Publ. 1005617006).
Firma neu:
Jelofina Suisse GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Mit Entscheid der Einzelrichterin des Bezirksgerichts Hochdorf, Abteilung 1, vom 02.05.2024 wurde die Gesellschaft gemäss Art. 731b Abs. 1bis Ziff. 3. OR aufgelöst und ihre Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs angeordnet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mustafi, Anna Miroslawa, polnische Staatsangehörige, unbekannten Aufenthaltes, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Adligenswil].
Numero di pubblicazione: HR02-1005617006, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Jelofina Suisse GmbH, in Ebikon, CHE-417.745.145, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2022, Publ. 1005417760).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mustafi, Anna Miroslawa, polnische Staatsangehörige, in Adligenswil, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, [bisher: Mazurkiewicz, Anna Miroslawa].
Numero di pubblicazione: HR02-1004565103, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Rigi Handel GmbH, bisher in Adligenswil, CHE-236.751.369, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2016, Publ. 3125451).
Statutenänderung:
04.12.2018.
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
c/o ST Swiss Consulting GmbH, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren.
Zweck neu:
Sie bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Baustoffen. Die Gesellschaft kann andere Unternehmungen erwerben und sich an solchen beteiligen. Ferner kann sie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mazurkiewicz, Anna Miroslawa, polnische Staatsangehörige, in Adligenswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gorea, Claudiu-Alexandru, rumänischer Staatsangehöriger, in Burg (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.