Informazioni su Daniel Maurer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Maurer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Maurer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2478013, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Waschkurier GmbH, in Allschwil, CHE-109.070.929, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2011, Publ. 6310214).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Daniel, von Basel, in Riehen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Brechbühl, Martin, von Trachselwald, in Gipf-Oberfrick, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meister, Barbara, von Beinwil SO, in Binningen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiebitz, Verein zur Förderung beruflicher Neuorientierung (CHE-108.459.756), in Basel, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Kiebitz, Verein zur Förderung beruflicher Neuorientierung (CH-270.6.000.440-1), und mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Lauber, Brigitte, von Münchenstein und Marbach LU, in Reinach BL, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: von Marbach LU, in Arlesheim, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2251841, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Kiebitz, Verein zur Förderung beruflicher Neuorientierung, in Basel, CHE-108.459.756, Verein (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2015, Publ. 2001969).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Degen, Marlies, von Oberdorf BL, in Therwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Daniel, von Basel, in Riehen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deragisch, Claudio Gion, von Tujetsch, in Windisch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grimm Schmid, Erika, von Oberrieden, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schätzle, Yves, von Gerlafingen, in Reinach BL, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5422814, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Waschkurier GmbH, bisher in Basel, CH-270.4.012.860-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2009, S. 8).
Gründungsstatuten:
29.05.2001.
Statutenänderung:
17.12.2009.
Sitz neu:
Allschwil.
Domizil neu:
Spitzwaldstrasse 4, 4123 Allschwil.
Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen gegenüber Privat- und Geschäftskunden im Bereich der Wäschereinigung. Die Gesellschaft kann alle Transaktionen des Mobilien- und Immobilienverkehrs vornehmen sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung: Maschinen und Einrichtungen gemäss Offerte vom 24.11.2000 zum Preis von höchstens CHF 16'000.-- [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen durch Briefe [wie bisher];
Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 29.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision [wie bisher].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Simon, Peter, von Liestal, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Daniel, von Basel, in Riehen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.-- [wie bisher];
Kiebitz, Verein zur Förderung beruflicher Neuorientierung, in Basel (CH-270.6.000.440-1), Gesellschafter, mit 19 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 15'000.--];
Meister, Barbara, von Beinwil SO, in Münchenstein, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brechbühl, Martin, von Trachselwald, in Gipf-Oberfrick, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wittnau, Geschäftsführer];
Angliker, Katja, von Basel, in Münchenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauber, Brigitte, von Münchenstein und Marbach LU, in Arlesheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien.