Informazioni su Anita Masanti-Steinmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Anita Masanti-Steinmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005006802, Ufficio del registro di commercio Glarona
Immobau AG Schwanden, in Glarus Süd, CHE-102.705.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2015, S.0, Publ. 2267729).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Masanti-Steinmann, Anita, von Glarus Süd, in Mitlödi (Glarus Süd), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005006801, Ufficio del registro di commercio Glarona
Gruma Immobilien AG, in Glarus Süd, CHE-100.518.220, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2012, S.0, Publ. 6994604).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Masanti-Steinmann, Anita, von Glarus Süd, in Mitlödi (Glarus Süd), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6139836, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Immobau AG Schwanden, in Schwanden GL, CH-160.3.000.799-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2006, S. 8, Publ. 3563418).
Sitz neu:
Glarus Süd. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Mitlödi, Schwändi, Sool, Schwanden, Haslen, Luchsingen, Betschwanden, Rüti, Braunwald, Linthal, Engi, Matt und Elm zur Einheitsgemeinde Glarus Süd, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Süd von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Masanti-Müller, Remo, von Glarus Süd, in Langenthal, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:von Mitlödi];
Masanti-Steinmann, Remo, von Glarus Süd, in Mitlödi (Glarus Süd), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher:von Mitlödi, in Mitlödi];
Masanti-Steinmann, Anita, von Glarus Süd, in Mitlödi (Glarus Süd), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:von Mitlödi, in Mitlödi];
E. Luchsinger Revision & Treuhand AG (CH-160.3.003.134-4), in Nidfurn (Glarus Süd), Revisionsstelle [bisher:E. Luchsinger Revision & Treuhand AG, in Nidfurn (Gemeinde Haslen)].