Informazioni su Caterina Martinoli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Caterina Martinoli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005492576, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Verein STEP, in Zug, CHE-114.502.372, Verein (SHAB Nr. 13 vom 20.01.2021, Publ. 1005078470).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martinoli, Caterina, italienische Staatsangehörige, in Lugano, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niegel, Dr. Johanna, österreichische Staatsangehörige, in Bonaduz, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Turato, Filippo, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strobl, Roderik J.P., genannt Roderik J.P., von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005078470, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Verein STEP, in Zug, CHE-114.502.372, Verein (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2019, Publ. 1004765981).
Statutenänderung:
23.09.2020. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Osborn-Smith, Grant Erle, britischer Staatsangehöriger, in Cham, Vizepräsident und Kassier des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giorcelli, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Collina d'Oro, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strobl, Roderik J.P., genannt Roderik J.P., von Zürich, in Zollikon, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Niegel, Dr. Johanna, österreichische Staatsangehörige, in Bonaduz, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rösli Culiat, Isabelle, von Basel, in Balerna, Kassierin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Niels, von Aarau, in Hergiswil (NW), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martinoli, Caterina, italienische Staatsangehörige, in Lugano, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004765981, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Verein STEP, in Zug, CHE-114.502.372, Verein (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2019, Publ. 1004553223).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zanoccoli, Andrea, von Lugano, in Lugano, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Osborn-Smith, Grant Erle, britischer Staatsangehöriger, in Cham, Vizepräsident und Kassier des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Martinoli, Caterina, italienische Staatsangehörige, in Lugano, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Giorcelli, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Collina d'Oro, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niegel, Dr. Johanna, österreichische Staatsangehörige, in Bonaduz, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].