Informazioni su Sonja Martinez-Beyeler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Sonja Martinez-Beyeler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005263371, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Cima Group Sàrl, à Biel/Bienne, CHE-242.285.424, société à responsabilité limitée (No. FOSC 63 du 31.03.2021, Publ. 1005138203).
Modification des statuts:
15.07.2021.
Nouvelle adresse:
Boulevard des Sports 18-20, 2504 Biel/Bienne.
Nouveau capital social:
CHF 100'000.00 [précédemment: CHF 70'000.00].
Inscription ou modification de personne(s):
Gindroz, Mariangela Edith, de Montpreveyres, à Biel/Bienne, associée et présidente des gérants, avec signature individuelle, pour 50 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour 35 parts sociales de CHF 1'000.00];
Martinez-Beyeler, Sonja, de Guggisberg, à Biel/Bienne, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 50 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour 35 parts sociales de CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005138203, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Cima Group Sàrl, à Biel/Bienne, CHE-242.285.424, société à responsabilité limitée (No. FOSC 34 du 18.02.2021, Publ. 1005104118).
Modification des statuts:
18.03.2021.
Nouveau capital social:
CHF 70'000.00 [précédemment: CHF 20'000.00].
Inscription ou modification de personne(s):
Gindroz, Mariangela Edith, de Montpreveyres, à Biel/Bienne, associée et présidente des gérants, avec signature individuelle, pour 35 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00];
Martinez-Beyeler, Sonja, de Guggisberg, à Biel/Bienne, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 35 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005104118, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Cima Group Sàrl, à Biel/Bienne, CHE-242.285.424, société à responsabilité limitée (No. FOSC 220 du 11.11.2020, Publ. 1005019978).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Ciccolepre, Eugenio, ressortissant italien, à Péry (Péry-La Heutte), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Martinez-Beyeler, Sonja, de Guggisberg, à Biel/Bienne, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.