Informazioni su Demosthènes Martin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Demosthènes Martin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005776069, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
VAMAR HOLDING SA, in Zürich, CHE-280.372.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2021, Publ. 1005185738).
Domizil neu:
Alfred-Escher-Strasse 17, 8002 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martin, Demosthènes, von Aarau, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: HR02-1005178929, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
AL MAVA HOLDING SA, bisher in Zürich, CHE-257.345.182, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2019, Publ. 1004631033).
Statutenänderung:
01.04.2021.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o DHG Treuhand & Beratungs AG, Baarerstrasse 110B, 6302 Zug.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martin, Elli, von Aarau, in Filothei (GR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Martin, Demosthènes, von Aarau, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fragkos, Efthymios, griechischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3732653, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
VAMAR HOLDING SA, in Zürich, CHE-280.372.018, Schärenmoosstrasse 78, E17C, 8052 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.08.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen und Wertschriften an Finanz-, Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobilien-Unternehmen auf Schweizerischer und internationaler Ebene in eigener Rechnung oder als Kommissionsagent. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 16.08.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Martin, Demosthènes, von Aarau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.