Informazioni su Manuel Martin Albert
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Manuel Martin Albert
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1593557, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SANTO DOMINGO INVESTMENTS GmbH, in Zug, CHE-323.929.730, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2013, Publ. 926383).
Statutenänderung:
27.06.2014.
Stammkapital neu:
CHF 90'000.00 [bisher: CHF 40'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martin Albert, Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Arencibia Perez, Fernando, spanischer Staatsangehöriger, in Las Palmas (ES), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CARIBE INVESTMENTS GmbH (CHE-382.455.880), in Zug, Gesellschafterin, mit 900 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: CARIBE INVESTMENTS GmbH (CH-170.4.010.909-3) und mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 1594485, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Royal Sand GmbH, in Zug, CHE-114.062.031, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2014, Publ. 1452479).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martin Albert, Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1594427, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
CARIBECAN GmbH, in Zug, CHE-115.731.774, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2013, Publ. 7140896).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martín Albert, Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Martinón García, Alicia, spanische Staatsangehörige, in Las Palmas (ES), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Guijarro Rodriguez, Alejandro, spanischer Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinon Garcia, Enrique, spanischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.