Informazioni su Christiane Marre-Henrich
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christiane Marre-Henrich
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005467217, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Berichtigung des im SHAB Nr. 68 vom 06.04.2022, Publ. Nr. 1005444428, publizierten TR-Eintrags Nr. 651 vom 01.04.2022. Charisma AG, in Herisau, CHE-115.427.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2022, Publ. 1005444428).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marre-Henrich, Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Marre-Heinrich, Christiane].
Numero di pubblicazione: HR02-1005444428, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Vist Schweiz AG, bisher in Oberrieden, CHE-115.427.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2019, Publ. 1004594550).
Statutenänderung:
29.03.2022.
Firma neu:
Charisma AG.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Oberdorfstrasse 35, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Vermittlung und Beratung im Gesundheitswesen sowie die Vermittlung und Verpachtung von beweglichen Wirtschaftsgütern und die Erbringung von Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten oder verwerten. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder solche übernehmen und errichten sowie alle Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern. Sie kann Grundstücke, Immobilien erwerben und veräussern, sowie sich daran beteiligen. Erwerb von Lizenzen und Handel mit Lizenzen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Werner, von Trubschachen, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marre-Heinrich, Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.