Informazioni su Francesco Marinaro
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Francesco Marinaro
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2422069, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
M. ImmoInvest AG, in Stettlen, CHE-101.884.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2015, Publ. 2253133).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marinaro, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2422071, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
M. WohnInvest AG, in Stettlen, CHE-103.663.491, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2015, Publ. 2249971).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marinaro, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2253133, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
C und H SP AG, in Belp, CHE-101.884.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 13.10.2014, Publ. 1764569).
Statutenänderung:
30.06.2015.
Firma neu:
M. ImmoInvest AG.
Sitz neu:
Stettlen.
Domizil neu:
Bernstrasse 1, 3066 Stettlen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, den Verkauf und die Entwicklung von Immobilien und Immobilienprojekten sowie die Erbringung von allen damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann alle Massnahmen ergreifen und Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Geschäftszweck zu fördern oder die damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann als Generalunternehmerin auftreten und sich an andern Gesellschaften beteiligen.
Aktienkapital neu:
CHF 2'100'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'100'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].
Aktien neu:
2'100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 5'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 30.06.2015 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'600'000.00 verrechnet, wofür 1'600'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief oder in elektronischer Form.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Urs Christian, von Belp, in Belp, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Müller-Stucki, Marlise, von Belp, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Hans-Ulrich, von Belp, in Muri bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Landolf, Caroline, von Belp, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sonderegger, Ivo, von Balgach, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marinaro, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.