Informazioni su Paolo Giuseppe Margnetti
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Paolo Giuseppe Margnetti
Numero di pubblicazione: HR02-1005424282, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Rettifica dell'iscrizione del registro giornaliero no. 2'552 del 01.03.2022, pubblicata nel FUSC no. 45 del 04.03.2022. Barrels SA, in Ascona, CHE-183.400.277, società anonima (Nr. FUSC 45 del 04.03.2022, Pubbl. 1005420472).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Margnetti, Paolo Giuseppe, da Bellinzona, in Locarno, presidente, con firma collettiva a due [no: membro, con firma collettiva a due];
Nappa, Paolo, da Lausanne, in Locarno, membro, con firma collettiva a due [no: presidente, con firma collettiva a due].
Numero di pubblicazione: HR01-1005420472, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Barrels SA, in Ascona, CHE-183.400.277, Via Fenaro 9, 6612 Ascona, società anonima (Nuova iscrizione).
Data dello statuto:
22.02.2022.
Scopo:
Lo scopo della società é l'acquisto, la vendita, l'amministrazione e la gestione di esercizi pubblici in genere, quali ristoranti, bar, grotti, e affini. La società potrà svolgere ogni altra attività in rapporto diretto o indiretto con lo scopo sociale. La società potrà inoltre esercitare la propria attività, creare succursali, nonché partecipare ad altre società, sia in Svizzera che all'estero.
Capitale azionario:
CHF 100'000.00.
Capitale azionario liberato:
CHF 100'000.00.
Azioni:
100 azioni nominative da CHF 1'000.00.
Organo di pubblicazione:
FUSC. Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera raccomandata. Secondo dichiarazione del 22.02.2022 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone iscritte:
Nappa, Paolo, da Lausanne, in Locarno, presidente, con firma collettiva a due;
Margnetti, Paolo, da Bellinzona, in Locarno, membro, con firma collettiva a due;
Pirro, Andrea, da Bussnang, in Verscio (Terre di Pedemonte), membro, con firma collettiva a due.
Numero di pubblicazione: HR01-1005403836, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Wilson Sagl, in Locarno, CHE-399.575.400, Via ai Saleggi 11, 6600 Locarno, società a garanzia limitata (Nuova iscrizione).
Data dello statuto:
02.02.2022. 04.02.2022.
Scopo:
La gestione del Centro Wilson SUP, segnatamente il noleggio e la vendita di stand up paddle (SUP), l'insegnamento di questa attività sportiva, oltre all'organizzazione di gite ed eventi con il SUP. La società può partecipare ad aziende simili e svolgere qualsiasi attività affine e connessa al raggiungimento degli scopi societari. Essa potrà fondare succursali, uffici di rappresentanza in Svizzera e all'estero.
Capitale sociale:
CHF 30'000.00.
Obblighi di fornire prestazioni accessorie, diritti preferenziali, di prelazione o di compera:
per i dettagli si rinvia allo statuto.
Organo di pubblicazione:
FUSC. Le comunicazioni della società ai soci si effettuano per iscritto o per email. Secondo dichiarazione del 02.02.2022 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone iscritte:
Klöckner, Daniel, cittadino germanico, in Solduno (Locarno), socio e presidente della gerenza, con firma collettiva a due, con 10 quote da CHF 1'000.00;
Margnetti, Paolo, da Bellinzona, in Locarno, socio e gerente, con firma collettiva a due, con 10 quote da CHF 1'000.00;
Pirro, Andrea, da Bussnang, in Verscio (Terre di Pedemonte), socio e gerente, con firma collettiva a due, con 10 quote da CHF 1'000.00.