Informazioni su Christine Maret
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christine Maret
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3640827, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
SMD Consulting Sàrl, à Fully, CHE-115.135.833, société à responsabilité limitée (No. FOSC 122 du 26.06.2012, Publ. 6736624).
Nouvelle raison sociale:
SMD Consulting Sàrl en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 04.07.2017.
Inscription ou modification de personne(s):
Maret, Christine, de Bagnes, à Fully, associée et gérante, liquidatrice, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associée et gérante, avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: 6736624, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
SMD Consulting Sàrl, précédemment à Sion, CH-626.4.012.516-0, société à responsabilité limitée (No. FOSC 202 du 19.10.2009, p. 20, Publ. 5300712).
Statuts originaires:
28.09.2009.
Modification des statuts:
14.06.2012.
Nouveau siège:
Fully.
Nouvelle adresse:
c/o Christine Maret, Route de Martigny 13, 1926 Fully.
Inscription ou modification de personne(s):
Maret, Christine, de Bagnes, à Fully, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 5987124, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Association KIDSLANKA, à Sion, CH-626.6.006.854-7, association (No FOSC 107 du 08.06.2009, p. 28, Publ. 5055138).
Modification des statuts:
08.05.2010.
Nouvelle adresse:
c/o Gérard BESSE, Vissigen 6, 1950 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Erné, Véronique, de Böttstein, à Sion, membre et secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Besse, Gérard, de Bagnes, à Sion, président du conseil, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président du conseil avec signature collective à deux];
Vuignier Alahakoon Arachchige, Sonja, de Eggerberg, à Sion, membre et secrétaire, avec signature collective à deux;
Maret, Christine, de Bagnes, à Fully, vice-présidente, avec signature collective à deux;
Alahakoon Arachchige, Indika, citoyen sri-lankais, à Sion, membre du conseil, avec signature collective à deux. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].