Informazioni su Rita Mann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Rita Mann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005705955, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Rita Mann Steuerberatung GmbH, in Thalwil, CHE-101.716.633, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2022, Publ. 1005538163).
Firma neu:
Rita Mann Steuerberatung GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Das Domizil der Gesellschaft ist aufgehoben.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse: c/o Rita Mann, Hammerstätte 7, 5073 Gipf-Oberfrick. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.03.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mann, Rita, von Sainte-Croix, in Thalwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4895338, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Rita Mann Steuerberatung GmbH, in Zürich, CH-020.4.022.815-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2002, S. 20, Publ. 317376). Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 16.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mann, Rita, von Sainte-Croix, in Thalwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00 [bisher:in Wollerau].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Rita Mann Steuerberatung GmbH, in Zürich, Umfassende Steuer-, Vorsorge- und Vermögensberatung von natürlichen Personen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2001, S. 305).
Statutenänderung:
18.01.2002.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mann, Susanne, von Sainte-Croix, in St. Moritz, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mann, Rita, von Sainte-Croix, in Wollerau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 40'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 39'000.--].