Informazioni su Sandra Mak
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sandra Mak
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005823408, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
China Town Asia GmbH, bisher in Endingen, CHE-115.742.401, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2010, Publ. 5678734).
Statutenänderung:
03.08.2023.
Firma neu:
A&L Bau GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o HCC AG, Talacker 41, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Bau, insbesondere die Erstellung von Neubauten, Durchführung von Sanierungen und Renovationen, Ausführung von Hoch- und Tiefbauarbeiten sowie von allgemeinen Reinigungsarbeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann weiter Liegenschaften und Wertschriften im In- und Ausland erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital neu:
CHF 20'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich.
Vinkulierung neu:
[Die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile sind aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mak, Sandra, von Bellikon, in Endingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Natasa, serbische Staatsangehörige, in Dübendorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 5678734, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
China Town Asia GmbH, in Endingen, CH-400.4.032.932-4, Weidgasse 19, 5304 Endingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
31.05.2010.
Zweck:
Führung eines Gastrobetriebes, Import und Export von sowie Handel mit Waren aller Art der Gastronomie sowie Miete, Vermietung, Verwaltung, Kauf und Verkauf von Restaurationsbetrieben;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 31.05.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Mak, Sandra, von Bellikon, in Endingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 5614762, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Tran Chang-Cheng Restaurant AG, in Luzern, CH-100.3.016.548-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2002, S. 9, Publ. 689524).
Domizil neu:
c/o Kwong Hing Lam, Trüllhofhalde 18, 6004 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
La, Cam-Phat, von Biel BE, in Biel BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mak, Sandra, von Bellikon, in Niederwil AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
GFG Global Trust Ltd, in Biel BE, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lam, Kwong Hing, britischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Boesiger & Partner AG, Treuhandgesellschaft, in Biel/Bienne (CH-073.3.005.838-1), Revisionsstelle.