Informazioni su Max Mahler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Max Mahler
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Max Mahler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006125072, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Gebrüder Mahler AG, in Uzwil, CHE-105.808.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2024, Publ. 1006046539).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OBT AG (CHE-109.029.855), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mahler, Max, von Uzwil, in Oberuzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberuzwil (Uzwil)];
cmt wirtschaftsprüfung ag (CHE-112.524.196), in Appenzell, Revisionsstelle. [Berichtigung des Wohnortes von Mahler, Max zu TR 5856 vom 29.05.2024].
Numero di pubblicazione: HR02-1006046539, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Gebrüder Mahler AG, in Uzwil, CHE-105.808.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 14.05.2020, Publ. 1004889701).
Statutenänderung:
28.05.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Hoch- und Tiefbaugeschäftes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mahler, Kurt, von Uzwil, in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mahler, Max, von Uzwil, in Oberuzwil (Uzwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Uzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004889701, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Gebrüder Mahler AG, in Uzwil, CHE-105.808.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2018, S.0, Publ. 1004456727).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mahler, Kilian, von Uzwil, in Schwellbrunn, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mahler, Kurt, von Uzwil, in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mahler, Max, von Uzwil, in Uzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OBT AG (CHE-109.029.855), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: OBT AG].