Informazioni su Dietrich Hermann Lüdi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dietrich Hermann Lüdi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006049959, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Lüdi Immobilien AG, in Flawil, CHE-100.912.982, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2022, Publ. 1005544084).
Domizil neu:
c/o LÜDI SWISS AG, Schändrichstrasse 5, 9230 Flawil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüdi, Dietrich, von Alchenstorf, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Flawil];
Brown-Lüdi, Marianne, von Alchenstorf, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Aesch BL].
Numero di pubblicazione: HR01-1005644667, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Haidy Lüdi-Wirth Stiftung, in Flawil, CHE-344.507.688, c/o Erika Lüdi, Schweissbrunnstrasse 7, 9230 Flawil, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
05.12.2011.
Zweck:
Einziger Zweck der Familienstiftung ist die Unterstützung der Ausbildung von gemeinsamen Nachkommen des Ehepaares Lüdi-Pei Hsi Chia, Christy, bestehend aus Alexander Lüdi, geb. 09.06.1950 und Christy Lüdi-Pei Hsi Chia, geb. 16.10.1973. Die Stiftung ist eine Familienstiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und keine Revisionsstelle bezeichnen muss.
Eingetragene Personen:
Lüdi, Erika, von Alchenstorf, in Flawil, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüdi, Dietrich, von Alchenstorf, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüdi Tomas, Heidi, von Alchenstorf, in Gerzensee, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004565575, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Stiftung Lindengut, in Flawil, CHE-101.688.238, Stiftung (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2010, S.11, Publ. 5850688).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüdi, Dietrich, von Alchenstorf, in Flawil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holenstein, Margrit, von Bütschwil, in Flawil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tigges, Barbara, von Waldkirch, in Flawil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klotz, Roland, von Wil (SG), in Oberuzwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.