Informazioni su Marcos André Lopes Olivio
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marcos André Lopes Olivio
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004662184, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hadorn's Gülletechnik AG, in Madiswil, CHE-103.671.846, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2018, Publ. 4019691).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lopes Olivio, Marcos André, portugiesischer Staatsangehöriger, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR03-1004661056, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
M. Olivio Holding GmbH, in Madiswil, CHE-200.277.028, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2017, Publ. 3832721). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die HATECH Holding AG, in Madiswil (CHE-113.569.445), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Einfache Gesellschaft bestehend aus Hänni Daniel, von Niedermuhlern, in Gerzensee, Bernet Meinrad, von Ufhusen, in Ufhusen, Röthlisberger Michael, von Langnau im Emmental, in Herzogenbuchsee und der D. Zehnder Holding GmbH, in Madiswil (CHE-133.889.893), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lopes Olivio, Marcos André, portugiesischer Staatsangehöriger, in Langenthal, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004661006, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
HATECH Holding AG, in Madiswil, CHE-113.569.445, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2018, Publ. 4019695).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der M. Olivio Holding GmbH, in Madiswil (CHE-200.277.028), gemäss Fusionsvertrag vom 12.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 500'137.00 - unter welchen 1'250 Namenaktien zu CHF 10.00 der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 489'173.15 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Gesellschafter sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft sowie 8'750 Namenaktien zu CHF 10.00 der übernehmenden Gesellschaft halten und die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Domizil neu:
c/o Hadorn's Gülletechnik AG, Lindenholz alte Mühle, 4935 Leimiswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lopes Olivio, Marcos André, portugiesischer Staatsangehöriger, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.