Informazioni su Christoph Peter Lohri
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christoph Peter Lohri
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7159682, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
HK Handelskunde Verlag AG, in Wetzikon ZH, CH-020.3.004.039-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2005, S. 22, Publ. 2755998).
Statutenänderung:
15.04.2013.
Firma neu:
hk verlag ag.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Publikation und den Vertrieb von Zeitschriften, Büchern und Lehrmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Im Weiteren kann die Gesellschaft Darlehen an Aktionäre oder sonstige Personen gewähren.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00]. Die Nachliberierung vom 15.04.2013 erfolgt durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital in der Höhe von CHF 50'000.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 15.04.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
CD Treuhand GmbH, in Wetzikon ZH, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lohri, Christoph Peter, von Hochdorf, in Zürich, mit Einzelunterschrift;
Lohri, Michael Matthias, von Hochdorf, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5978198, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ispace.ch GmbH, in Zürich, CH-020.4.023.178-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2010, S. 38, Publ. 5961790).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lohri, Christoph, von Hochdorf, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ispace.ch GmbH, in Z ü r i c h , c/o Christoph Lohri, Hottingerstrasse 40, 8032 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
7.03.2001.
Zweck:
Vermietung von Speicherplatz auf dem firmeneigenen Server (Webhosting), Erstellen von Homepages (Webdesign), Handel mit Computer-Hard- und -Software sowie Beratung für Kundenlösungen im Bereich der Informatik;
kann Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen, sich bei anderen Unternehmen beteiligen, Liegenschaften, Wertschriften und Lizenzrechte erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Lohri, Christoph, von Hochdorf, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-;
Meier, Rico, von Altbüron und Zürich, in Wetzikon ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-.