Informazioni su Isabelle Locher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Isabelle Locher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004745305, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Appenzeller Brauerei GmbH, in Bühler, CHE-113.850.735, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2017, Publ. 3313703).
Statutenänderung:
21.10.2019.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Locher, Isabelle, von Oberegg, in Appenzell, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Locher, Benjamin Guido, von Oberegg, in Appenzell, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Locher, Laura Brenda, von Oberegg, in Appenzell, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
LOSO AG (CHE-221.203.449), in Appenzell, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Locher-Wagner, Carl, von Oberegg, in Appenzell, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung].
Numero di pubblicazione: 993763, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Ninkasi GmbH, bisher in Rüte, CH-310.4.001.786-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2009, S. 3, Publ. 5094712).
Statutenänderung:
15.07.2013.
Sitz neu:
Bühler.
Domizil neu:
Bleichelistrasse, 9055 Bühler.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, den Vertrieb und den Verkauf von Spirituosen sowie von Lebens- und Genussmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Ferner kann sie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lienhard-Züger, Christian, von Sissach und Stadel, in Weissbad (Schwende), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Locher, Isabelle, von Oberegg, in Appenzell, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.