Informazioni su Thomas Lienhard
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Thomas Lienhard
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Lienhard
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4294294, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Schnäppchenpreis AG, in Kriens, CH-100.3.015.974-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2004, S. 9, Publ. 2535068).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lienhard, Thomas, von Kriens, in Stansstad, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Josef, von Muotathal, in Muotathal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haubensak, Markus, von Basel, in Uitikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaibac AG, in Luzern (CH-100.3.007.052-9), Revisionsstelle [bisher: Kaibac AG, in Luzern].
Numero di pubblicazione: 2535068, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Sunair AG, bisher in Emmen, CH-100.3.015.974-8, Ausführung von Bauaustrocknungen und Bauentfeuchtungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 14.05.2003, S. 9, Publ. 988918).
Statutenänderung:
2.11.2004.
Firma neu:
Schnäppchenpreis AG.
Sitz neu:
Kriens.
Domizil neu:
Nidfeldstrasse 5, 6010 Kriens.
Zweck neu:
Bewerbung verschiedener Produkte, insbesondere über elektronische Medien, wie Internet, etc.;
Erwerb, Halten und Veräusserung von Liegenschaften;
Beteiligungen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaiser, Lukas, von Lausen, in Hitzkirch, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bachmann Partner Sachwalter und Treuhand AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lienhard, Thomas, von Kriens, in Stansstad, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Kaibac AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Scanart AG, in K r i e n s , Herstellung von Druckvorlagen (Lithos), Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.1996, S. 3176).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lienhard, Thomas, von Kriens, in Kriens, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kaiser, Lukas, von Lausen, in Malters, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bachmann + Co., Sachwalterbüro, in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Josef, von Wilihof und Fischbach, in Neuenkirch, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Fölmli Treuhand AG, in Risch, Revisionsstelle.