Informazioni su Mihály Lieb
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mihály Lieb
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1004625287, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Global Mobility AG, in Cham, CHE-164.486.060, Sinserstrasse 65, 6330 Cham, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.04.2019.
Zweck:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder elektronische Mitteilung an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 08.04.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lieb, Mihály, rumänischer Staatsangehöriger, in Satu Mare (RO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Etter, Kaspar, von Zürich, in Meilen, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3497711, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
HEROMAR AG, in Cham, CHE-443.278.178, Knonauerstrasse 54, 6330 Cham, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.04.2017.
Zweck:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Mitteilung an ihre letzte im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 04.04.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lieb, Mihály, rumänischer Staatsangehöriger, in Satu-Mare (RO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Etter, Kaspar, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2783447, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Autonet Group Holding AG, in Cham, CHE-179.004.240, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2016, Publ. 2737695).
Statutenänderung:
31.03.2016. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Notz, Esther, von Beromünster, in Beromünster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Dominic, von Solothurn, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Métraux, Olivier Michel, von Pailly, in Cully, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lieb, Mihály, rumänischer Staatsangehöriger, in Satu Mare (RO), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Piffaretti, Sandro Giacomo, von Melano, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnyder, Kurt Paul, von Vorderthal und liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Homburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thiemann, Philippe Olivier, von St. Gallen, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.