Informazioni su Hans Leuzinger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Leuzinger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005059294, Ufficio del registro di commercio Glarona
Skilift Schilt AG Mollis, in Glarus Nord, CHE-101.864.305, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2015, S.0, Publ. 2570433).
Statutenänderung:
09.12.2020.
Aktien neu:
920 Namenaktien zu CHF 250.00 [bisher: 920 Inhaberaktien zu CHF 250.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reithebuch, Martin, von Glarus Süd, in Sool (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuzinger, Hans, von Glarus Nord, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beglinger, Jakob, genannt Jack, von Glarus Nord, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3135141, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Hof-Stiftung Dr. Conrad Schindler, in Glarus Nord, CHE-106.912.319, Stiftung (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2015, Publ. 2549103).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuzinger, Hans, von Glarus Nord, in Mollis (Glarus Nord), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lütschg, Michael, von Glarus Nord, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nef, Marianne, von Glarus Nord, in Mollis (Glarus Nord), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Nef-Schuler, Marianne, von Glarus Nord und Urnäsch, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bader, Fritz, von Holderbank SO, in Mollis (Glarus Nord), Vizepräsident und Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bader-Feldmann, Fritz, von Holderbank SO und Glarus Nord, Mitglied und Verwalter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hauser, Barbara Daniela, von Glarus Nord, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bernet & Lehner Treuhand AG (CHE-106.897.246), in Glarus, Revisionsstelle [bisher: Bernet & Lehner Treuhand AG (CH-160.3.000.252-7)].
Numero di pubblicazione: 3015733, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Technische Betriebe Glarus Nord, in Glarus Nord, CHE-116.402.439, besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2015, Publ. 2328353).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuzinger, Hans, von Glarus Nord, in Mollis (Glarus Nord), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer oder stv. Geschäftsführer.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elmer, Fritz Heinrich, von Glarus Süd, in Au ZH (Wädenswil), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer oder stv. Geschäftsführer [bisher: Elmer, Fritz, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Bösch, Marcel, von Ebnat-Kappel, in Schwanden GL (Glarus Süd), stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gallati, Bruno, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.