Informazioni su Sabine Leutwyler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sabine Leutwyler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006012339, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft Rothrist - GWR, in Rothrist, CHE-103.819.764, Genossenschaft (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2009, S.2, Publ. 4969216).
Domizil neu:
Chaletweg 36, 4852 Rothrist.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leutwyler, Sabine, von Thun und Reinach AG, in Rothrist, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Plüss, Andreas, von Murgenthal, in Mühlethal , Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hallwyler, Manuel, von Zofingen, in Zofingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4582426, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Leutwyler Handels GmbH, in Zofingen, CH-400.4.020.405-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 19.04.1999, S. 2528). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 20.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Weku Dienstleistungen AG, in Zofingen (CH-400.3.016.207-7), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leutwyler, Sabine, von Thun, in Zofingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Tanner, Mark, von Triengen, in Dagmersellen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
KPB Treuhand AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kummer, Werner, von Utzenstorf, in Zofingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Leutwyler Handels GmbH, in Z o f i n g e n, c/o Sabine Leutwyler, Müllerweg 4/6 , 4800 Zofingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
7.04.1999.
Zweck:
Handel mit Wein sowie weiteren Waren aller Art;
kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, veräussern oder errichten sowie Grundstücke,Wertpapiere und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Leutwyler, Sabine, von Thun, in Zofingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-;
Tanner, Mark von Triengen, in Dagmersellen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-;
KPB Treuhand AG, in Bern, Revisionsstelle.