Informazioni su Roland Leuenberger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Roland Leuenberger
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roland Leuenberger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1004660980, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
techtec AG, in Heimberg, CHE-226.002.533, Auweg 48, 3627 Heimberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.06.2019.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit und den Unterhalt, die Reparatur von Kühlanlagen und Geräten aller Art im Bereich der Transportlogistik im In- und Ausland sowie den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 14.06.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Leuenberger, Roland, von Rüderswil, in Heimberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3046717, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
küche & raum Leuenberger GmbH, in Bern, CHE-110.252.414, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2009, Publ. 4952496).
Statutenänderung:
30.08.2016.
Firma neu:
Küche + Raum Bommer GmbH.
Sitz neu:
Bremgarten bei Bern.
Domizil neu:
Chutzenstrasse 61A, 3047 Bremgarten b. Bern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Import und Handel mit Waren aller Art, den Verkauf von Küchenutensilien und Wohnaccessoires sowie die Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. [Die Bestimmungen betreffend Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte werden aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich (Brief, Fax oder E-Mail).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Roland, von Rüderswil, in Ittigen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bommer, Astrid Marianne, von Rapperswil (BE), in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Burri, Astrid, in Gümligen (Muri bei Bern), mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 2762887, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Xenon Optical Disc AG, bisher in Würenlos, CHE-109.309.177, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 13.10.2008, Publ. 4688010).
Statutenänderung:
30.03.2016.
Firma neu:
Transcold AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Härkingen.
Domizil neu:
Pfannenstiel 2, 4624 Härkingen.
Zweck neu:
Verkauf, Unterhalt und Reparatur von Kühlanlagen. Kann Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln, belasten und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder im Publikationsorgan, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flury, Roland, von Härkingen, Deitingen und Wangen bei Olten, in Wangen bei Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Roland, von Rüderswil, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.