Informazioni su Milan Roman Leu
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Milan Roman Leu
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004816745, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
LEU + GLUR VERWALTUNGEN GMBH, in Langenthal, CHE-418.502.680, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2015, S.0, Publ. 2008737).
Statutenänderung:
21.01.2020.
Firma neu:
Glur Verwaltungen GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung, Bewirtschaftung und Vermietung von Liegenschaften alter Art auf eigene und fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des in- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leu, Milan Roman, von Mattstetten, in Aarwangen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glur-Amport, Ramona, von Thunstetten, in Glashütten (Murgenthal), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 2008737, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
LEU + GLUR VERWALTUNGEN GMBH, in Langenthal, CHE-418.502.680, Jurastrasse 40, 4900 Langenthal, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.02.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung, Bewirtschaftung und Vermietung von Liegenschaften aller Art auf eigene und fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen..
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 17.02.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Leu, Milan Roman, von Mattstetten, in Aarwangen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Glur-Amport, Ramona, von Thunstetten, in Glashütten (Murgenthal), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 7160102, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Chappelihof GmbH, in Langenthal, CH-036.4.056.887-0, Jurastrasse 40, 4900 Langenthal, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.04.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, die Vermittlung, Verwaltung und Erstellung von Liegenschaften aller Art auf eigene und fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 15.04.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Leu, Milan Roman, von Mattstetten, in Aarwangen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Leu-Sommer, Ruth, von Mattstetten, in Thunstetten, mit Einzelunterschrift.