Informazioni su Bobby Shirayuth Leu
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bobby Shirayuth Leu
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006115291, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Waldhaus am See AG, in St. Moritz, CHE-132.494.807, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2021, Publ. 1005153997).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedli, Hans Peter, von Ochlenberg, in La Punt Chamues-ch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernasconi, Claudio, von St. Moritz, in St. Moritz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bernasconi, Nicola, von St. Moritz, in Samedan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leu, Bobby, von Schaffhausen, in St. Moritz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Sarcevic, Vlado, von St. Moritz, in St. Moritz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005992084, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Secure Link Services AG, in Kloten, CHE-104.375.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2023, Publ. 1005818192).
Statutenänderung:
04.03.2024.
Firma neu:
SELISE Group AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(SELISE Group SA) (SELISE Group Ltd).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leu, Bobby Shirayuth, von Schaffhausen, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung (COO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005910767, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Xebia Switzerland AG, in Zürich, CHE-112.792.727, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2023, Publ. 1005849454).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwingli, Adrian, von Wattwil, in Zuzwil (SG), Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leu, Bobby, von Schaffhausen, in St. Moritz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ciarla, Elisa, von Niederhelfenschwil, in Oberengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dischl, Jonas, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galamb, Laura Sofia, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hildebrand, Tobias, von Zürich, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ordu, Emin, österreichischer Staatsangehöriger, in Flawil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schumacher, Christian, von Bern, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Szeberenyi, Agnes, ungarische Staatsangehörige, in Uitikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Stefan, von Hochdorf, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Windmüller, Volker, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.