Informazioni su Thomas Lerch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Lerch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4411581, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Vivax GmbH, in Pratteln, CHE-113.600.724, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2017, Publ. 3962189).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lerch, Thomas, von Murgenthal, in Zernez, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Skopitschenko, Ganna, ukrainische Staatsangehörige, in Pratteln, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Tarnovska, Ganna, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 3962189, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Holzlerch GmbH, bisher in Wauwil, CHE-113.600.724, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2014, Publ. 1349167).
Statutenänderung:
15.12.2017.
Firma neu:
Vivax GmbH.
Sitz neu:
Pratteln.
Domizil neu:
Schauenburgerstrasse 30, 4133 Pratteln.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist Planung und Realisierung von Laden- und Restauranteinrichtungen, Handel mit Holzprodukten sowie Verkauf und Vermittlung von hochwertigen Schlafsystemen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern. Sie kann ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich oder per E-Mail zuzustellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Murri, Marcel, von Köniz, in Zofingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lerch, Thomas, von Murgenthal, in Zernez, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Tarnovska, Ganna, ukrainische Staatsangehörige, in Pratteln, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 1349167, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Holzlerch GmbH, bisher in Lavin, CHE-113.600.724, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2009, S. 13, Publ. 5100978).
Gründungsstatuten:
26.04.2007.
Statutenänderung:
31.01.2014.
Sitz neu:
Wauwil.
Domizil neu:
Sternmatt 1, 6242 Wauwil.
Zweck neu:
Planung und Realisierung von Laden- und Restauranteinrichtungen sowie Handel mit Holzprodukten;
Erwerb, Belastung, Vermittlung und Veräusserung von Grundstücken;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Patenten, Lizenzen oder anderen Immaterialgüterrechten;
Beteiligungen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lerch, Thomas, von Murgenthal, in Lavin, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Murri, Marcel, von Köniz, in Zofingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Mühlethal (Zofingen)].