Informazioni su Erik Leibundgut
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Erik Leibundgut
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005795814, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
GAF Gesellschaft zur Ausbildung von Führungskräften AG, bisher in Bern, CHE-111.733.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2013, Publ. 1045639).
Statutenänderung:
28.06.2023.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Picassoplatz 4, 4052 Basel.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Aktiven von CHF 504'127.46 und Passiven von CHF 401'698.85 der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma "G A F, Leibundgut", in Zürich, gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 11.06.2004 und Bilanz per 31.12.2003 zum Preis von CHF 102'428.61, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 2'428.61 dem Sacheinleger gutgeschrieben werden].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leibundgut, Erik, von Melchnau, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Leibundgut, Erich Werner, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6484398, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
GAF Gesellschaft zur Ausbildung von Führungskräften AG, bisher in Steinhausen, CH-170.3.027.361-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2007, S. 18, Publ. 4094870).
Gründungsstatuten:
11.06.2004.
Statutenänderung:
21.12.2011.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Weststrasse 2, 3005 Bern .
Zweck neu:
Ausbildung von Führungskräften und von Personen, welche für Führungsaufgaben in Frage kommen. Kann Beratungs- und andere Dienstleistungen erbringen, soweit ein sachlicher Zusammenhang zu ihrer Ausbildungstätigkeit besteht. Die Gesellschaft übt ihre Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Praxis aus. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt mit diesem Zweck in Zusammenhang stehen und sich an anderen Unternehmungen der gleichen oder ähnlichen Branchen beteiligen sowie Vertretungen aller Art übernehmen oder vergeben. Sie kann insbesondere auch im In- und Ausland Zweigniederlassungen eröffnen, Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage und -übernahme: Aktiven von CHF 504'127.46 und Passiven von CHF 401'698.85 der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'G A F, Leibundgut', in Zürich, gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 11.06.2004 und Bilanz per 31.12.2003 zum Preis von CHF 102'428.61, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 2'428.61 dem Sacheinleger gutgeschrieben werden (wie bisher).
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: mittels eingeschriebenen Brief oder durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 21.12.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spectrum Treuhand AG, in Steinhausen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leibundgut, Erich Werner, von Melchnau, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lutry].
Numero di pubblicazione: 4094870, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
GAF Gesellschaft zur Ausbildung von Führungskräften AG, in Steinhausen, CH-170.3.027.361-3, Ausbildung von Führungskräften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2004, S. 23, Publ. 2340246).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leibundgut, Erich Werner, von Melchnau, in Lutry, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Herrliberg].