Informazioni su Rolf Lehmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Rolf Lehmann
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Lehmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4600958, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lehmann Baufachberatung GmbH, bisher in Biel/Bienne, CH-035.4.033.062-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2006, S. 3, Publ. 3178916).
Statutenänderung:
7.07.2008.
Sitz neu:
Worben.
Domizil neu:
Busswilstrasse 52, 3252 Worben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Rolf, von Trimbach, in Leysin, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Erich, von Trimbach, in Worben, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.-- und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--].
Numero di pubblicazione: 3178916, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lehmann Baufachberatung GmbH, bisher in Köniz, CH-035.4.033.062-7, Planung und Verkauf von Fertighäusern usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2004, S. 2, Publ. 2250348).
Statutenänderung:
20.12.2005.
Sitz neu:
Biel/Bienne.
Domizil neu:
Neuengasse 5, 2502 Biel/Bienne.
Zweck:
Planung und Verkauf von Fertighäusern, Beratung von Bauherren und den Erwerb, Überbauung Verwaltung und Veräusserung von Immobilien;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 18.03.2004 und zugehöriger Inventarliste 1 Computer Portable Aspire 1302LC, 1 Drucker HP, 1 Faxgerät mit Telefon, 1 Pult mit Stuhl, 1 massiver Holztisch und 6 Stühle, 1 Holzschrank, wofür CHF 10'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtig].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Erich, von Trimbach, in Worben, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: in Spiegel bei Bern (Köniz), mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--];
Lehmann-Palma, Mayra, kubanische Staatsangehöriger, in Worben, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.-- [bisher: in Spiegel bei Bern (Köniz), mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--];
Lehmann, Rolf, von Trimbach, in Leysin, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.