Informazioni su Beda Rudolf Lechmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Beda Rudolf Lechmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004823867, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Lutisbach Generalunternehmung AG, in Zug, CHE-354.989.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2018, Publ. 4178737).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lechmann, Beda, von Sumvitg, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneebeli, Jürg, von Affoltern am Albis, in Gommiswald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004671241, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Spitex Kanton Zug, in Baar, CHE-114.069.754, Verein (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2019, Publ. 1004574978).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lechmann, Beda, von Sumvitg, in Oberägeri, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blank, Andreas, von Zug, in Zug, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Held, Evelyne Chantal, von Veytaux, in Mühlau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4076857, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Quietus AG, in Alpnach, CHE-246.031.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2018, Publ. 4052501).
Firma neu:
Quietus AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der a.o. Generalversammlung vom 07.02.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüscher, Daniel, von Moosleerau, in Schöftland, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Cornelia, von Malters, in Alpnach, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flubacher-Maurer, Barbara, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lechmann, Beda Rudolf, von Sumvitg, in Oberägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lengen, Tobias Silvan, von Embd, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Christoph R., von Amriswil, in Kerns, Liquidator, mit Einzelunterschrift.