Informazioni su Ruth Lauper-Herzig
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ruth Lauper-Herzig
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006036598, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Autopark Laubegg AG, in Bern, CHE-427.428.692, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2016, Publ. 2737379).
Firma neu:
Autopark Laubegg AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.12.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lauper-Herzig, Ruth, von Wohlen bei Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wöhrle, Robert, von Wädenswil, in Ostermundigen, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Christen Degen, Renate, von Niederdorf, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2737379, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Autopark Laubegg AG, in Bern, CHE-427.428.692, Laubeggstrasse 39, 3006 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.03.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Veräusserung von Immobilien sowie das Erbringen von Immobilien-Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Aktien:
120 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 18.02.2016 die Grundstücke Bern 4 Gbbl. Nrn. 2772-9-1, 2772-9-2, 2772-9-9, 2772-9-12, 2772-9-13, 2772-9-15, 2772-9-16, 2772-9-18, 2772-9-20, 2772-9-21, 2772-9-22, wofür 120 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 166'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder elektronisch.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.02.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Christen Degen, Renate, von Niederdorf, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wöhrle, Robert, von Wädenswil, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauper-Herzig, Ruth, von Wohlen bei Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.