Informazioni su Hendrik Langner
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hendrik Langner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6395846, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
phase-6 AG, in Baar, CH-170.3.032.148-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2010, S. 20, Publ. 5876714).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gorin, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Langner, Hendrik, deutscher Staatsangehöriger, in Aachen (DE), Prokurist, mit Einzelprokura [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5648146, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Bonebull AG, in Baar, CH-170.4.005.548-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 26.10.2009, S. 22, Publ. 5310564).
Firma neu:
Bonebull AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.04.2010 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langner, Hendrik, deutscher Staatsangehöriger, in Aachen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gorin, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Liquidator, mit Einzelunterschrift und Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Villa Bedretto, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5462576, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
phase-6 AG, in Baar, CH-170.3.032.148-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 16.09.2009, S. 19, Publ. 5248624).
Statutenänderung:
21.12.2009.
Aktien neu:
3'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.05. [bisher: 150'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.12.2009 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Bestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 09.12.2008 wurde durch Beschluss der Generalversammlung durch eine neue Bestimmung ersetzt. Es wurden keine Wandel- oder Optionsrechte ausgegeben. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 09.12.2008 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engel, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langner, Hendrik, deutscher Staatsangehöriger, in Aachen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Erwin, von Muttenz, in Grellingen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.