Informazioni su Myriam Lang
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Myriam Lang
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4260153, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Elster Verlagsbuchhandlung AG, in Zürich, CHE-103.852.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2017, Publ. 3362963).
Domizil neu:
Löwenstrasse 2, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bhend, Richard, von Beatenberg, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zocher, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Peter, Jeanne, von Bassersdorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lang, Myriam, von Kreuzlingen, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Dr. Hans, von Adliswil, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Rio Verlag und Medienagentur AG, in Z ü r i c h , Herausgabe und Publikation von Büchern aller Art sowie Vermittlung von Geschäften im Bereich anderer Medien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 27.12.1999, S. 8767).
Domizil neu:
Billrothstrasse 20, 8008 Zürich.
Postadresse neu:
Rio Verlag und Medienagentur AG, Elster bei Rio, Billrothstrasse 20, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Motz, Dr. Jutta, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Myriam, von Kreuzlingen, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Media Partner Gesellschaft für Öffentlichkeitsarbeit und Lizenzhandel mbH, in Z ü r i c h , Öffentlichkeitsarbeit in der Schweiz vor Ort für Verlage aus dem deutschsprachigen Raum, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 22.11.2000, S. 7926).
Statutenänderung:
12.03.2001.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lang, Myriam, von Kreuzlingen, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-;
Zocher, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kossack, Dr. Eberhard, deutscher Staatsangehöriger, in Gauting (D), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-].