Informazioni su Esther Maria Landolt-Fischli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Esther Maria Landolt-Fischli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005063369, Ufficio del registro di commercio Glarona
Irma Landolt-Stiftung, in Glarus Nord, CHE-110.151.552, Stiftung (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2016, S.0, Publ. 3075133).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt-Fischli, Esther Maria, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, Rechnungsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2734611, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Garage Martin Müller AG, in Glarus Nord, CHE-106.203.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2015, Publ. 2569863).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landolt-Fischli, Esther, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kid, Marc, von Weesen, in Weesen, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6217506, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Garage Martin Müller AG, in Niederurnen, CH-320.3.027.807-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 13.10.2000, S. 7011).
Sitz neu:
Glarus Nord. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Bilten, Niederurnen, Oberurnen, Näfels, Mollis, Filzbach, Obstalden und Mühlehorn zur Einheitsgemeinde Glarus Nord, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Nord von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Martin, von Glarus, in Weesen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:von Ennenda];
Müller-Mathis, Katharina, von Glarus, in Weesen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:von Ennenda];
Landolt-Fischli, Esther, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), mit Einzelunterschrift [bisher:von Näfels, in Näfels];
Erich Fischli, lic.rer.pol. (CH-160.1.001.832-9), in Glarus, Revisionsstelle [bisher:Erich Fischli, lic.rer.pol.].