Informazioni su Urs Fred Lampert
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Urs Fred Lampert
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3108945, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Baulandpool AG, in Mörschwil, CHE-111.959.976, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2012, Publ. 6509102).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lampert, Urs, deutscher Staatsangehöriger, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lampert, Michèle, von Birwinken, in Mörschwil, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gencer, Mehmet, türkischer Staatsangehöriger, in Pfaffnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6984944, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Swisstrotter GmbH, bisher in Zug, CH-170.4.002.035-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2011, S. 19, Publ. 6006666).
Statutenänderung:
17.12.2012.
Sitz neu:
Lutzenberg.
Domizil neu:
Grund 69, 9405 Wienacht-Tobel.
Zweck neu:
Vermittlung und Verwaltung von Liegenschaften, Erbringung von Immobilienmarketing und Immobilienberatung, Planung und Realisation von Hoch- und Tiefbauprojekten sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland gründen sowie sich an anderen Gesellschaften beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lampert, Urs Fred, deutscher Staatsangehöriger, in Lutzenberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Nussbaumen TG (Hüttwilen)].
Numero di pubblicazione: 6006666, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
baueyes GmbH, bisher in Hüttwilen, CH-170.4.002.035-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2010, S. 14, Publ. 5858254).
Gründungsstatuten:
01.07.1998.
Statutenänderung:
20.12.2010.
Firma neu:
Swisstrotter GmbH.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o Reichlin Treuhand AG, Gubelstrasse 19, 6302 Zug.
Zweck neu:
Vermittlung und Verwaltung von Liegenschaften, Erbringung von Immobilienmarketing und Immobilienberatung sowie Handel mit Waren aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 06.10.2010 auf die eingeschränkte Revision verzichtet (wie bisher);
[Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stäuble, Andreas, von Laufenburg, in Neuenhof, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lampert, Urs Fred, deutscher Staatsangehöriger, in Nussbaumen TG , Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].