Informazioni su Christoph Laib
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Laib
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3118089, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Secumundo Holding AG, in Zürich, CHE-215.053.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2014, Publ. 1605295).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chanson, Robert, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laib, Christoph, von Amriswil, in Kemmental, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2584173, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
FashionVestis AG, in Zürich, CHE-138.208.466, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 16.09.2015, Publ. 2375307).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laib, Christoph, von Amriswil, in Kemmental, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2246367, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
FashionVestis GmbH, in Zürich, CHE-138.208.466, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2015, Publ. 1925399).
Statutenänderung:
29.06.2015.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 29.06.2015 und Bilanz per 31.12.2014 mit Aktiven von CHF 91'894.43 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 206'390.58 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Überschuldung und die Unterbilanz wurden anlässlich der Kapitalerhöhung vom 29.06.2015 beseitigt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Aktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
FashionVestis AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(FashionVestis SA) (FashionVestis Ltd).
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Waren aller Art, insbesondere jedoch mit Kleidern, Schuhen, Taschen, Accessoires, Lifestyle- und Inneneinrichtungsartikel. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und lnterzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 40'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Bei der Kapitalerhöhung vom 29.06.2015 werden Forderungen in der Höhe von CHF 369'769.69 verrechnet, wofür 600 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten werden gestrichen.] [bisher: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Nydegger, Alain, von Schwarzenburg, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Wildi, Monika, von Basel, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Laib, Christoph, von Amriswil, in Kemmental, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.