Informazioni su Stanislav Lagger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Stanislav Lagger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005650221, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Farbino Malergeschäft Lagger & Co, Malerei & Renovation, in Zürich, CHE-279.479.632, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2016, Publ. 2846753).
Firma neu:
Farbino Malergeschäft Korotych.
Rechtsform neu:
Einzelunternehmen.
Zweck neu:
Beratung, Planung, Consulting und Ausführung von Renovation und Malerarbeiten. Die Gesellschaft hat sich infolge Ausscheidens des Gesellschafters Lagger, Stanislav aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Der Gesellschafter Korotych, Eduard führt im Sinne von Art. 579 OR das Geschäft als Einzelkaufmann fort.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lagger, Stanislav, ukrainischer Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Korotych, Eduard, von Zürich, in Zürich, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005296191, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Syntena Technology GmbH, in Illnau-Effretikon, CHE-228.185.574, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2019, Publ. 1004565126).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lagger, Stanislav, von Zürich, in Wallisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 68 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 73 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Borysov, Valerii, ukrainischer Staatsangehöriger, in Kiew (UA), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Stryzhak, Sergii, ukrainischer Staatsangehöriger, in Kiew (UA), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 127 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004856288, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Omni Sport Concept AG, in Zug, CHE-426.412.702, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2016, Publ. 3221353).
Statutenänderung:
10.03.2020.
Firma neu:
OMH - Suisse Engineering AG.
Zweck neu:
Forschung, Entwicklung, Produktion und Handel mit biologischen, chemischen und technischen Produkten für pharmazeutische und industrielle Zwecke;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hall, Asha Teres, von Muttenz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lagger, Stanislav, von Zürich, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.