Informazioni su René Kunz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome René Kunz
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: René Kunz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004843528, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
TAGA AG, in Flums, CHE-106.816.526, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2012, S.0, Publ. 6990824).
Domizil neu:
Guschastrasse 16, 8890 Flums.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Heidi, von Flums, in Flumserberg Tannenheim (Flums), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Maik, von Flums, in Flumserberg Tannenheim (Flums), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, René, von Flums, in Flums, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Flumserberg Tannenheim (Flums), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lüscher, Christina, von Flums, in Mels, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6990824, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Pizzeria Tannenheim AG, in Flums, CH-320.3.038.494-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 18.12.2003, S. 12, Publ. 2037456).
Statutenänderung:
17.12.2012.
Firma neu:
TAGA AG.
Zweck neu:
Führung von Gastrobetrieben sowie An- und Verkauf, Verwaltung, Vermietung und Vermittlung von Liegenschaften sowie Erstellung bau Bauten aller Art.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 22.02.1995 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'René Kunz', in Tannenheim-Flumserberg, Gemeinde Flums, gemäss Übernahmebilanz per 30. September 1994 mit Aktiven von CHF 888'851.95 und Passiven von CHF 513'095.15, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 275'756.80 als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen des Verwaltungsrates erfolgen schriftlich (mittels Brief oder E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.12.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prefera Audit AG, in Sargans, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, René, von Flums, in Flumserberg Tannenheim (Flums), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Flums];
Kunz, Heidi, von Flums, in Flumserberg Tannenheim (Flums), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Flums].
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Pizzeria Tannenheim AG, in Flums, 8897 Flumserberg Tannenheim, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.2.1995.
Zweck:
Führung einer Pizzeria. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Immobilien überbauen, kaufen oder verkaufen.
Aktienkapital:
Fr.100000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.100000.
Aktien:
100 Namenaktien zu Fr.1000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma "René Kunz", in Tannenheim-Flumserberg, Gemeinde Flums, gemäss Übernahmebilanz per 30. September 1994 mit Aktiven von Fr.888851.95 und Passiven von Fr.513095.15, wofür 100 Namenaktien zu Fr.1000 ausgegeben und Fr.275756.80 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Kunz, René, von Flums, in Flums, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kunz, Heidi, von Flums, in Flums, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Prefera Treuhandgesellschaft, in Sargans, Revisionsstelle.