Informazioni su Roland Arthur Kuhn
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Roland Arthur Kuhn
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006071628, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
COVE IT-Services GmbH, in St. Gallen, CHE-104.719.444, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2022, Publ. 1005599470).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Roland Arthur, von Illnau-Effretikon, in Chiang Mai (TH), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Chian Mai (TH), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift]. [Berichtigung des im SHAB Nr. 217 vom 08.11.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 10605 vom 03.11.2022].
Numero di pubblicazione: HR02-1005599470, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
COVE IT-Services GmbH, in St. Gallen, CHE-104.719.444, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2022, Publ. 1005538503).
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist: Verkauf, Schulung, den Support von Hard- und Software, Entwicklung von Software, Handel mit Daten, Unternehmensberatung sowie Immobilienhandel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschrift]. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis] [bisher: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, David, von Schneisingen, in Würenlingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Roland Arthur, von Illnau-Effretikon, in Chian Mai (TH), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Kuhn, Roland, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Kuhn, Nicole Aree, von Illnau-Effretikon, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004608593, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
egogso gmbh, in St. Gallen, CHE-378.859.228, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2018, S.0, Publ. 4032167).
Firma neu:
egogso gmbh in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.04.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Roland, von Illnau-Effretikon, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].