Informazioni su Stefan Künzi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Stefan Künzi
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Künzi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005864272, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Bächtelen, in Köniz, CHE-107.146.906, Stiftung (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2022, Publ. 1005444048).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Daepp, Niklaus, von Oppligen, in Oppligen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzi, Stefan, von Jaberg, in Jaberg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005833777, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Berggenossenschaft Kirchdorf, in Kirchdorf (BE), CHE-100.574.359, Genossenschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2014, S.0, Publ. 1390269).
Domizil neu:
c/o Paul Messerli, Weiermatt 11B, 3116 Kirchdorf BE.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brönnimann, Hans, von Wald BE, in Noflen BE (Noflen), Vizepräsident, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Messerli, Fritz, von Forst-Längenbühl, in Kirchdorf BE, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzi, Stefan, von Jaberg, in Jaberg, Vizepräsident der Verwaltung und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier der Verwaltung;
Messerli, Paul Fritz, von Forst-Längenbühl, in Kirchdorf BE, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär der Verwaltung oder dem Kassier der Verwaltung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier];
Reusser, Rudolf, von Heiligenschwendi, in Noflen BE (Kirchdorf (BE)), Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung [bisher: in Noflen BE (Noflen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schenkel, Adrian, von Münchenbuchsee, in Kirchdorf BE, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4277909, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Milchverwertungsgenossenschaft Jaberg, in Jaberg, CHE-103.410.961, Genossenschaft (SHAB Nr. 216 vom 17.09.1986).
Firma neu:
Milchverwertungsgenossenschaft Jaberg in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Manfred Rubi, Kirchdorfstrasse 1b, 3629 Jaberg. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.11.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeberhard, Hans, Zuzwil BE, in Jaberg, Vizepräsident, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isenschmid, Ernst, von Bern, in Jaberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gehrig, Heidi, von Oberthal, in Kiesen, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürki, Fritz, von Bleiken bei Oberdiessbach, in Jaberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeberhard, Urs, von Zuzwil (BE), in Jaberg, Präsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Künzi, Stefan, von Jaberg, in Jaberg, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rubi, Manfred Adolf, von Oppligen, in Jaberg, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, Liquidator, mit Einzelunterschrift.