Informazioni su Jean-Paul Kuenzi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jean-Paul Kuenzi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2244453, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Entreprise du Gaz S.A. Porrentruy, à Porrentruy, CHE-107.215.192, société anonyme (No. FOSC 166 du 27.08.2010, p. 9, Publ. 5788688).
Modification des statuts:
19.06.2015.
Nouvelles actions:
450 actions nominatives de CHF 500.00. [précédemment: 450 actions au porteur de CHF 500.00].
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par lettre recommandée.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
Restriction à la transmissibilité des actions nominatives: selon statuts.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Piquerez, Hubert, de Epiquerez, à Porrentruy, membre, sans droit de signature;
Valley, François, de Chevenez, à Porrentruy, membre, sans droit de signature;
Kuenzi, Jean-Paul, de Uebeschi, à Porrentruy, président, avec signature collective à deux avec le membre et directeur;
Kuenzi, Francis, de Uebeschi, à Porrentruy, directeur adjoint, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Hubleur, Marcel André Maurice, de Alle, à Porrentruy, président, avec signature collective à deux avec le membre et directeur [précédemment: Hubleur, Marcel, membre sans droit de signature];
Voirol, Gabriel Gaston Urbain, de Les Genevez JU, à Porrentruy, vice-président, sans droit de signature [précédemment: Voirol, Gabriel, membre sans droit de signature];
Füeg, Pierre-Arnauld Michel Etienne, de Günsberg, à Porrentruy, membre, sans droit de signature;
Corbat, Alexis Marcel Léon, de Vendlincourt, à Vendlincourt, avec procuration collective à deux avec le membre et directeur.
Numero di pubblicazione: 3896958, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Téléréseau Porrentruy S.A., à Porrentruy, CH-677.3.000.333-4, Installation et exploitation de réseaux de distribution de programmes de radio et de télévision. Société anonyme (FOSC no 174 du 10.09.2001, p. 7041).
Personnes et signatures radiées:
Hänni, Maurice, de Zimmerwald, à Villars-sur-Fontenais (Fontenais), président, avec signature collective à deux;
Kuenzi, Jean-Paul, de Uebeschi, à Porrentruy, vice-président, avec signature collective à deux;
Fiscosa fiscalité et comptabilité S.A., à Delémont, organe de révision;
Krähenbühl, Gisèle, de Trub, à Courtemaîche, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Küenzi, Danielle, de Uebeschi, à Porrentruy, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personnes:
Steiner, Urs, de Liesberg, à Laufon, président, avec signature collective à deux;
Mächler, Adrian, de Bâle et Lachen, à Liestal, vice-président, avec signature collective à deux;
Weber, Thomas, de Gelterkinden, à Gelterkinden, membre, avec signature collective à deux;
Bronner, Ernst, de Lausen, à Lupsingen, membre, sans droit de signature;
Schafroth, Peter, de Liestal, à Liestal, membre, avec signature collective à deux;
Lanz, Peter, de Dürrenroth, à Bienne, directeur, avec signature collective à deux;
BDO Visura, à Liestal, organe de révision.
Numero di pubblicazione: 3200400, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Entreprise du Gaz S.A. Porrentruy, à Porrentruy, CH-677.3.000.108-1, Administration du service des Eaux de la commune de Porrentruy, Société anonyme (FOSC no 151 du 08.08.2005, p. 7, publ. 2964962).
Inscription ou modification de personnes:
Kuenzi, Jean-Paul, de Uebeschi, à Porrentruy, président, avec signature collective à deux avec le membre et directeur [précédemment: avec signature collective à deux];
Kuenzi, Danielle, de Uebeschi, à Porrentruy, secrétaire et vice-présidente, avec signature collective à deux avec le membre et directeur [précédemment: avec signature collective à deux];
Meyer, Marcel, de Saint-Brais, à Porrentruy, membre et directeur, avec signature collective à deux [précédemment: avec signature collective à deux avec le président ou la secrétaire et vice-présidente];
Hubleur, Marcel, de Alle, à Porrentruy, membre, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux avec le président ou la secrétaire et vice-présidente];
Salomon, Hubert, de Courtedoux, à Porrentruy, membre, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux avec le président ou la secrétaire et vice-présidente];
Kuenzi, Francis, de Uebeschi, à Porrentruy, directeur adjoint, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux avec le président ou la secrétaire et vice-présidente].