Informazioni su Leon Frederik Krug
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Leon Frederik Krug
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006122507, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
minced.ai GmbH, in Baar, CHE-325.916.626, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2023, Publ. 1005769188).
Statutenänderung:
15.07.2024.
Firma neu:
Purpur Lab GmbH.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Grienbachstrasse 17, 6300 Zug.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krug, Leon, von Urdorf, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 88 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Purpur Ventures AG (CHE-448.934.015), in Zug, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Matzinger, Jaron, von Rafz, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stoffel, Ramon Olivier, von Raron, in Baar, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 92 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Matzinger, Patrick Oliver, von Rafz, in Küssnacht (SZ), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amoros, Constantin, von Gossau (SG), in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Hünenberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1006071328, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ArcadeX Group GmbH, in Baar, CHE-200.081.169, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2024, Publ. 1005988920).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krug, Leon Frederik, von Urdorf, in Regensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 78 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: HR02-1005769188, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
minced.ai GmbH, in Baar, CHE-325.916.626, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2022, Publ. 1005589204).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoffel, Ramon, von Raron, in Baar, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 92 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Amoros, Constantin, von Gossau (SG), in Hünenberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Krug, Leon, von Urdorf, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 88 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00].