Informazioni su Marco Krapf
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marco Krapf
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1670577, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
bfi global holding ag, in Baar, CHE-113.803.960, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 18.02.2011, S. 19, Publ. 6040468). Mit Erklärung vom 11.02.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschuor, Giancarlo, von Rueun, in Chur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krapf, Marco, von Gaiserwald, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gramoba AG (CH-170.3.017.521-9), in Baar, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Daniel G., von Luzern, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1362623, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
MGM Bau & Architektur AG, in Baar, CHE-101.891.578, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2011, Publ. 6446048).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krapf, Marco, von Gaiserwald, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Daniel G., von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1192673, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Silver Wave BFI Exploration AG, in Baar, CH-170.3.033.686-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2012, Publ. 6990458).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krapf, Marco, von Gaiserwald, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.