Informazioni su Marco Dominic Krähemann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Marco Dominic Krähemann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2091917, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
M. Krähemann GmbH, in Zürich, CHE-498.431.905, Paradiesstrasse 3, 8038 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.03.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb und das Management von Detailhandels- und anderen Dienstleistungsbetrieben. Sie kann zudem in ihrem Geschäftsbereich Schulungen organisieren, leiten und durchführen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen in der Schweiz und im Ausland gründen oder sich an solchen beteiligen. Sie ist befugt, alle Geschäfte zu tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann Grundstücke oder beschränkte dingliche Rechte erwerben, verwalten, veräussern und belasten.
Stammkapital:
CHF 60'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen mittels eingeschriebenem Brief. Gemäss Erklärung vom 30.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Krähemann, Marco Dominic, von Aadorf, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 60'000.00.
Numero di pubblicazione: 7094498, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
N. Jovanovic Romanshorn Bahnhof GmbH, mit Sitz in Luzern, in Luzern, CH-100.4.789.630-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2011, S. 0, Publ. 6332636).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krähemann, Marco, von Aadorf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jovanovic, Nenad, serbischer Staatsangehöriger, in Uttwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 45'000.00 [bisher: in Winterthur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Piskovic, Marija, von Stein AG, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6705904, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
L. Lipovica Amriswil GmbH, mit Sitz in Luzern, in Luzern, CH-100.4.786.468-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2010, S. 12, Publ. 5657074).
Firma neu:
L. Lipovica Amriswil GmbH, mit Sitz in Luzern in Liq.. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 14.05.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fecker, Nikolaus, von Wittenbach, in Gachnang, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krähemann, Marco, von Aadorf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lipovica, Lulzim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 45'000.00 [bisher: von kosovarischer Staatsangehöriger, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien].